您现在的位置是:知识 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
知识32人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金上饶市某某贸易运营部辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金上饶市某某贸易运营部执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
上一篇:新低!银行存款平均利率继续下跌
下一篇:9岁女童在病房被猥亵之后
相关文章
普京批准与伊朗签署全面战略伙伴关系条约的建议
知识总台记者当地时间18日获悉,俄罗斯总统普京批准了俄外交部提交的,同伊朗签署关于建立与发展全面战略伙伴关系条约的建议。 今年6月,俄罗斯外交部高级官员称,与伊朗间相关条约的文本已经准备就绪,不存在 ...
【知识】
阅读更多北京中海公元里入市3个月网签为零,首开单价直降1万
知识乐居财经 张林霞据北京市住建委官网,截至7月9日,今年3月份北京开盘的9个热门楼盘中,网签数据最好的是大兴新城西片区的改善盘兴城之星,目前已网签134套,网签率55.37%;昌平朱辛庄的中海寰宇未来也 ...
【知识】
阅读更多北京今年高考首封普招录取通知书从打印到送达,仅用90分钟
知识2024年北京市第一封普招高考录取通知书从打印到送达被录取学生手中,仅耗时90分钟。北语校长段鹏为录取通知书签名盖章。北京语言大学 供图澎湃新闻www.thepaper.cn)从北京语言大学了解到,7 ...
【知识】
阅读更多